Dogfen lywodraethu SPANISH AND PORTUGUESE SYNAGOGUE WELFARE BOARD
Rhif yr elusen: 230824
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 MARCH 1961 AS AMENDED 20 FEBRUARY 1966. SCHEME OF 29 MAY 1958 AND 11 FEBRUARY 1967 AND SCHEME OF 7 AUGUST 1969
Gwrthrychau elusennol
GRANTING ALL FORMS OF RELIEF TO SHEPHARDI JEWS IN THE BRITISH ISLES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE BRITISH ISLES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.