Ymddiriedolwyr BRANDON POOR'S ESTATE

Rhif yr elusen: 230855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Robert Brabbs Cadeirydd 09 February 2023
Dim ar gofnod
Sam Skinner Ymddiriedolwr 20 March 2025
Dim ar gofnod
Linda Challiss Ymddiriedolwr 13 February 2025
BRANDON REMEMBRANCE PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Dennis Anthony Coburn Ymddiriedolwr 21 May 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BRANDON
Derbyniwyd: Ar amser
Jackie Prior Ymddiriedolwr 21 March 2021
Dim ar gofnod
Eric Granville Hunns Ymddiriedolwr 21 March 2016
Dim ar gofnod
Judith Rosemary Reddin Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod