Hanes ariannol THE BRAMHALL AND WOODFORD OLD PEOPLE'S WELFARE COMMITTEE
Rhif yr elusen: 230964
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £534.85k | £564.79k | £564.79k | £651.11k | £946.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £559.40k | £582.07k | £582.07k | £677.53k | £714.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £413 | £5.33k | £3.03k | £6.68k | £272.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £474.28k | £487.11k | £504.55k | £591.96k | £603.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £60.16k | £72.36k | £60.01k | £51.81k | £70.52k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £655 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £5.00k | £268.39k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £545.74k | £570.76k | £588.39k | £653.90k | £698.21k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.88k | £2.46k | £3.72k | £16.14k | £7.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £548.79k | £581.01k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.78k | £8.85k | £6.95k | £7.49k | £8.92k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.