CATHOLIC CONCERN FOR ANIMALS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CCA is active in promoting Animal Welfare and related issues throughout the Catholic world and educating all Catholics (and others) on Catholic teaching and practice on the issue of Animal welfare and compassion in line with published Catholic documents such as Pope Francis' Encyclical letter Laudato Si'. CCA does this through various means including our magazine The ARK magazine and social media
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Camerwn
- Canada
- Cenia
- Ffrainc
- Gwlad Pwyl
- India
- Ireland
- Malta
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Eidal
Llywodraethu
- 09 Tachwedd 1964: Cofrestrwyd
- THE ARK (Enw gwaith)
- THE CATHOLIC STUDY CIRCLE FOR ANIMAL WELFARE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr CLARA MANCINI | Cadeirydd | 13 January 2012 |
|
|
||||
William Radinson | Ymddiriedolwr | 17 August 2024 |
|
|
||||
Martin Henig | Ymddiriedolwr | 10 December 2022 |
|
|
||||
Bridget Kerr | Ymddiriedolwr | 10 December 2022 |
|
|
||||
Grazia Stanek-Czerny | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Ann Moody | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|
||||
Sheila Thomas | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|
||||
Judy Gibbons | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IRENE CASEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.16k | £154.01k | £44.56k | £46.92k | £23.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.99k | £81.03k | £92.95k | £77.55k | £83.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 28TH SEPTEMBER 1963 AMENDED 26TH SEPTEMBER 1964, 26TH OCTOBER 2002 AND 25 OCTOBER 2003.
Gwrthrychau elusennol
THE AIM OF THE SOCIETY SHALL BE THE ADVANCEMENT OF CHRISTIAN RESPECT AND RESPONSIBILITY FOR THE ANIMAL CREATION WITH SPECIAL REFERENCE TO CATHOLIC TEACHING AND BELIEF
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
46 CORPORATION ROAD
CHELMSFORD
CM1 2AR
- Ffôn:
- 07817 730472
- E-bost:
- chrisfegancca@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window