SEDBERGH UNITED CHARITIES AND WIDOWS' HOSPITAL

Rhif yr elusen: 231058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

One Fund provides grants for educational purposes to people under 25 years old and a second provides grants to people in financial hardship. These are restricted to inhabitants of the civil parish of Sedbergh. A third owns a building rented by Cumbria CC as a library,the income can be used to give grants for charitable purposes in Sedbergh and its neighbourhood. A fourth fund owns an almshouse.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £22,396
Cyfanswm gwariant: £22,121

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
  • 05 Ionawr 1996: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
COLONEL ANTHONY JAMES REED SCREEN OBE Cadeirydd
SEDBERGH PEPPERPOT CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
The Parochial Church Council of Sedbergh and Lune
Derbyniwyd: 143 diwrnod yn hwyr
SEDBERGH AND DISTRICT CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Hazel Margaret Hodgson Ymddiriedolwr 12 July 2023
Dim ar gofnod
Rev Andrew Graham Burgess Ymddiriedolwr 12 January 2022
Dim ar gofnod
Kerry Suzanne Stevens Ymddiriedolwr 07 April 2020
Dim ar gofnod
Rachel Anne Cowperthwaite Ymddiriedolwr 07 April 2020
Dim ar gofnod
JANE MARGARET ANN HASSAM Ymddiriedolwr 09 July 2019
Dim ar gofnod
Helen Bromley Ymddiriedolwr 30 May 2018
Dim ar gofnod
John Mansell Sykes Ymddiriedolwr 10 April 2018
Dim ar gofnod
LINDA GREENSMITH Ymddiriedolwr 16 January 2018
Dim ar gofnod
MARGARET HELENA BROOKS Ymddiriedolwr 11 November 2016
Dim ar gofnod
Karen Bruce-Lockhart Ymddiriedolwr 20 November 2015
Dim ar gofnod
John Thomas Capstick Ymddiriedolwr 29 July 2014
Dim ar gofnod
KEVIN JOHN LANCASTER Ymddiriedolwr 29 July 2014
Dim ar gofnod
NICHOLAS HUGH BROWN Ymddiriedolwr 18 October 2013
Dim ar gofnod
NORMAN FRANCIS ATKINS Ymddiriedolwr
SEDBERGH AND DISTRICT CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Sharrocks Ymddiriedolwr
THE FRIENDS OF ST ANDREW'S CHURCH SEDBERGH
Derbyniwyd: Ar amser
The Parochial Church Council of Sedbergh and Lune
Derbyniwyd: 143 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £42.72k £20.95k £20.22k £21.68k £22.40k
Cyfanswm gwariant £18.51k £8.76k £14.54k £12.28k £22.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £2.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 13 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 12 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 18 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 16 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 16 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 9 SEPTEMBER 1966
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF PERSONS OF EITHER SEX WHO ARE UNDER THE AGE OF 25 YEARS AND ARE RESIDENT IN THE PARISH OF SEDBERGH AND IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE
Maes buddion
PARISH OF SEDBERGH
Hanes cofrestru
  • 30 Ebrill 1964 : Cofrestrwyd
  • 05 Ionawr 1996 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
8 Sycamore Avenue
SEDBERGH
Cumbria
LA10 5EZ
Ffôn:
07786384917
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael