ST MARY'S CONVENT (WORCESTER) HELD IN CONNEXION WITH THE SISTERS OF SAINT MARIE MADELEINE POSTEL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance religious and charitable work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 02 Awst 2012: y trosglwyddwyd cronfeydd i 264529 ANGLO-IRISH PROVINCE OF THE SISTERS OF SAINT MARIE...
- 13 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
- 02 Awst 2012: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- ST MARY'S CONVENT (WORCESTER) HELD IN CONNEXION WITH THE SOEURS DE SAINTE MARIE MADELEINE POSTEL (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £173.46k | £169.63k | £92.09k | £58.07k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £295.36k | £248.65k | £495.35k | £1.09m | £1.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 06 Awst 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 01 Medi 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | 01 Medi 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 30 Medi 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | 30 Medi 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 26 Awst 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 26 Awst 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10TH SEPTEMBER 1951
Gwrthrychau elusennol
FOR ADVANCING SUPPORTING OR MAINTAINING ALL OR ANY OF THE CHARITABLE WORKS FOR THE TIME BEING OR FROM TIME TO TIME CARRIED ON BY THE INSTITUTE IN THE UNITED KINGDOM IN SUCH MANNER AS THE SUPERIOR SHALL FROM TIME TO TIME DIRECT OR FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES CONNECTED WITH THE ADVANCEMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION AS THE TRUSTEES OR A MAJORITY IN POINT OF NUMBER OF THE TRUSTEES WITH THE CONSENT OF THE SUPERIOR SHALL THINK FIT.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window