Ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF THE PRINCESS ROYAL UNIVERSITY HOSPITAL (FARNBOROUGH, KENT)
Rhif yr elusen: 231071

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENDA ELIZABETH PARSONS | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
MANINDRALAL BERNARD JAYASUNDERA | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
LESLEY BOZDAN | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Diane Kathleen Perry | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH SIMPSON | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
PETER JOHN HARRIS | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
SALLY MARGARET PANTON | Ymddiriedolwr | 06 July 2010 |
|
|
||||
WENDY REEVES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.