ymddiriedolwyr IVER HEATH CARE FUND
Rhif yr elusen: 231111
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Marie Mayling | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Aimee Stanhope | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
David Cottrell | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|||||
Karen Denise Cottrell | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||
Tim L'Angellier | Ymddiriedolwr | 15 December 2015 |
|
|
||||
Debbie L'Angellier | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|
||||
ALISON TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|
||||
MARTIN JONATHAN SOUTHGATE SANDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.