ymddiriedolwyr JOHN GODBOLD'S CHARITY FOR THE POOR
Rhif yr elusen: 231122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Watson | Cadeirydd | 01 December 2006 |
|
|||
Emily Jane Lara Mills | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|||
Graham Catling | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|||
PAUL MAYBURY | Ymddiriedolwr | 12 March 2009 |
|
|||
SHIRLEY RUTTERFORD | Ymddiriedolwr | 12 March 2008 |
|
|||
NORA INGATE | Ymddiriedolwr | 12 March 2007 |
|
|||
JULIA RODWELL | Ymddiriedolwr | 12 March 2007 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.