Hanes ariannol ASKEW HOUSING TRUST
Rhif yr elusen: 231176
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 19/04/2009 | 19/04/2010 | 19/04/2011 | 19/04/2012 | 19/04/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.68k | £63.09k | £63.53k | £65.29k | £70.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.23k | £48.92k | £76.96k | £106.57k | £87.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.