WESTON CONSOLIDATED CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of two bungalows for let to local residents in need of subsidised housing, the making of grants to applicants in need of assistance, the provision of allotment land to local residents and free loan of wheelchairs for use by the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 29 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
- WESTON CONSOLIDATED CHARITY (Enw gwaith)
- THE CONSOLIDATED CHARITIES (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN FRED PENNINGTON | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Richard Pratt | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||||
Julie Craythorn | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|||||||
JULIAN BELLAMY | Ymddiriedolwr | 26 April 2011 |
|
|
||||||
HENRY HALGARTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
COLIN SEATON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANTHONY CASSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JOHN W WALKERS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
RICHARD FRANK ARTHUR FULLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.95k | £6.93k | £7.36k | £7.08k | £7.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.43k | £10.21k | £5.93k | £10.79k | £13.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 9TH NOVEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
(1) THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: (A) THE PROVISION OF HOUSING ACCOMMODATION FOR BENEFICIARIES; AND (B) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS AS THE TRUSTEES DECIDE; AND (C) THE RELIEF OF PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS >BENEFICIARIES< MEANS POOR PERSONS WHO ARE RESIDENT IN THE PARISH OF WESTON.
Maes buddion
PARISH OF WESTON
Elusennau cysylltiedig
- 29 Ebrill 1964 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
48 Casswell Drive
Quadring
SPALDING
Lincolnshire
PE11 4QW
- Ffôn:
- 07971176124
- E-bost:
- granhawk48@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window