Hanes ariannol THE RONNIE GUBBAY MEMORIAL FUND
Rhif yr elusen: 231315
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.47k | £8.42k | £9.25k | £10.91k | £9.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.77k | £15.46k | £6.20k | £10.10k | £13.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.