ymddiriedolwyr RICHARD LECHE
Rhif yr elusen: 231473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Burchell | Cadeirydd | 18 February 2019 |
|
|
||||
Gabriela MacBain | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Rev David Alan Knight | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Rebekah Walker | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Shaw | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|||||
Deirdre Birchell | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
MR BHF TREW | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.