ymddiriedolwyr THE NOTTINGHAM HARMONIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 231548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Pitt | Cadeirydd | 10 October 2022 |
|
|
||||
Guy Turner | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Dr Cathy Milne | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
John Filsak | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|||||
Rachael Elliot Wood | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Paul Morris | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Lusia Coulson | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Susan Graves | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Dorothy Martin | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Julie King | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Jane Rouse | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
||||
Joanne Browne | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
||||
Muriel Lynn Kettlewell | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.