ymddiriedolwyr THE ROYAL AIR FORCES ASSOCIATION - WIMBORNE BRANCH
Rhif yr elusen: 231651
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN ROGER BIGGS | Cadeirydd | 26 January 2023 |
|
|
||||
Thomas Kelly | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Celia Jones | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Gwynfor Jones | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Eddie Robertson | Ymddiriedolwr | 25 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.