ymddiriedolwyr THE ROYAL AIR FORCES ASSOCIATION - GLOUCESTER BRANCH
Rhif yr elusen: 231661
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN KEITH BEATON | Cadeirydd | 09 April 2016 |
|
|||||||||||
Ken Newman | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||||||||
Sally Ann Dixon | Ymddiriedolwr | 09 November 2014 |
|
|
||||||||||
Chris Hill | Ymddiriedolwr | 16 January 2014 |
|
|||||||||||
Ruth Aldridge | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
||||||||||
LORRAINE M Wilson | Ymddiriedolwr | 04 April 2012 |
|
|
||||||||||
Pam Blackhall | Ymddiriedolwr | 09 April 2010 |
|
|
||||||||||
Eric Ede | Ymddiriedolwr | 31 March 2001 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.