THE THALIDOMIDE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Thalidomide Society works with thalidomide and similarly impaired people, their families and supporters. The Society provides a social network for thalidomide and similarly impaired people and strives to keep the story of thalidomide alive by working with media and medical professionals and students and all other people interested in the history of thalidomide.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Mai 1963: Cofrestrwyd
- THE SOCIETY FOR THE AID OF THALIDOMIDE CHILDREN LIMITED (Enw blaenorol)
- THE THALIDOMIDE SOCIETY LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Freeman | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|
||||
Rosslyn Hepple | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
MANDY DE LA MARE | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Darren Mansell | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Sue Gooding | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
David Tickell | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Sukeshi Thakkar | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||
Geraldine Freeman | Ymddiriedolwr | 25 April 2020 |
|
|
||||
Margaret Hogg | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.60k | £74.64k | £22.38k | £90.44k | £33.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.32k | £73.15k | £59.82k | £132.86k | £137.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 03 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 03 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 03 Medi 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 03 Medi 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 20 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 20 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION CONVERSION DATED 04 JUL 2019 as amended on 20 Aug 2020 as amended on 03 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
The objects of the Society are for the public benefit: (1) To assist in the relief of persons with impairments attributable to the effects of the drug known as thalidomide and other persons with similar impairments by: - providing such persons, their families and carers with opportunities to meet each other either in person or via social media at events and meetings organised by the Society; - providing support and information to such persons, their families and carers; (2) To advance the education of the public in the subject of the history of thalidomide by collecting, collating, archiving and preserving documents relating to the history of thalidomide and by undertaking or assisting in the undertaking of educational and research projects concerning the effects of thalidomide and the work of the Society and by publishing the useful results of such educational and research projects.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LEWIS SMITH & CO
THE OLD DOCTORS HOUSE
74 GRANGE ROAD
DUDLEY
WEST MIDLANDS
DY1 2AW
- Ffôn:
- 07802604205
- E-bost:
- info@thalidomidesociety.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window