Dogfen lywodraethu MEMBERS EMERGENCY FUND FOR BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN UK
Rhif yr elusen: 231723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 10/1953 AMENDED 1956 AND 1988 AND AS AFFECTED BY THE LETTER OF CONCURRENCE DATED 28/06/1997. RULES ADOPTED 03/1997 AS AMENDED 11/04/2003 AND 18/07/2009 AS AMENDED ON 06/03/2015 as amended on 27 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE FUND SHALL BE TO PROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE TO MEMBERS OF BPW UK DURING TIMES OF NEED, OR PROVIDE DONATIONS/GRANTS TO OTHER WOMENS? ORGANISATIONS WITH SIMILAR CHARITABLE OBJECTIVES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.