Hanes ariannol DOCTOR LUDWIG MOND PENSION FUND

Rhif yr elusen: 231761
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 94 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £370 £605 £122 £30 £1.26k
Cyfanswm gwariant £0 £13.45k £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A