ymddiriedolwyr WOMEN'S INSTITUTE - CROMER
Rhif yr elusen: 231919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Penny Louch | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Gillian Goodchild | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Avril Skinner | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
GLENICE KNIGHT | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|||||
YVONNE HOGGARTH | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||
Christine Leake | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||
Jane Woolard | Ymddiriedolwr | 13 November 2014 |
|
|
||||
Prudence Mead | Ymddiriedolwr | 28 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.