Hanes ariannol THE LONDON CENTRAL MOSQUE (ALGAME) FUND
Rhif yr elusen: 231920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.19m | £1.39m | £1.07m | £1.31m | £1.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.51m | £1.59m | £1.32m | £1.47m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £137.71k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £709.70k | £898.64k | £624.20k | £782.83k | £1.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £159.92k | £174.22k | £165.06k | £214.29k | £343.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.75k | £7.28k | £4.88k | £6.49k | £6.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £315.34k | £312.99k | £176.34k | £167.53k | £239.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £102.16k | £137.71k | £4.07k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.50m | £409.46k | £315.73k | £392.85k | £1.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.40k | £11.40k | £11.40k | £13.80k | £17.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £39.26k | £27.98k | £24.90k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £11.00k | £1.18m | £1.00m | £1.08m | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.