ymddiriedolwyr LADY HERBERT'S HOMES
Rhif yr elusen: 232066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JOHN EVANS | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Simon Sharpe | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|||||||||||
Councillor Tarlochan Singh Jandu | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|||||||||||
Joseph Clifford | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|||||||||||
Dr ROGER NEIL DAVIES | Ymddiriedolwr | 29 February 2016 |
|
|||||||||||
JULIA DAWN MCNANEY | Ymddiriedolwr | 06 August 2013 |
|
|||||||||||
cOUNCILLOR RAM LAKHA OBE | Ymddiriedolwr | 06 August 2013 |
|
|||||||||||
VIVIEN KERSHAW | Ymddiriedolwr | 09 July 2012 |
|
|||||||||||
CATHERINE MIKS | Ymddiriedolwr | 09 July 2012 |
|
|||||||||||
Marcus Lapsa | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
MICHAEL JOHN HARRIS MBE JP MA | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
EDWARD JOHN CURTIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
DAVID MASON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
TERRY PROCTOR BSC | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
RICHARD SMITH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.