ymddiriedolwyr GUY HOWLAND JACKSON MEMORIAL
Rhif yr elusen: 232136
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Roland Peter Barnes | Cadeirydd | 06 March 2018 |
|
|||||
Nesta Hughes | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|||||
ELFED POWELL ROBERTS | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
Marjorie Catherine Sidebotham | Ymddiriedolwr | 24 June 2014 |
|
|
||||
Angela Swann | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
|||||
ELLEN MARY HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.