Hanes ariannol THE ORDER OF FRIARS MINOR
Rhif yr elusen: 232177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.83m | £1.17m | £802.62k | £1.32m | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £1.01m | £803.30k | £786.22k | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £569.63k | £581.55k | £281.78k | £658.06k | £536.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.80k | £11.61k | £4.43k | £5.78k | £6.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £509.83k | £564.46k | £477.02k | £637.69k | £595.14k | |
|
Incwm - Arall | £739.90k | £17.22k | £39.39k | £17.95k | £35.07k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £37.63k | £189.61k | £12.48k | £2.50k | £32.80k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £940.06k | £731.22k | £699.09k | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £68.23k | £71.63k | £72.08k | £87.13k | £84.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £63.12k | £91.09k | £44.06k | £32.50k | £51.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £571.37k | £398.29k | £282.80k | £218.21k | £556.74k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £68.23k | £71.63k | £72.08k | £87.13k | £84.11k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.