Dogfen lywodraethu THE ORDER OF FRIARS MINOR
Rhif yr elusen: 232177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 1 DECEMBER 1963, AS AMENDED BY SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 12 JUNE 1973, ORDER DATED 5 MAY 2004 & AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 30TH JUNE 2004. AS AMENDED BY SCHEME DATED 10 MAR 2023
Gwrthrychau elusennol
CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH THE ROMAN CATHOLIC RELIGION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.