ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS NUNEATON AND DISTRICT BRANCH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A fund raising group for the Nuneaton and District area. We fund the boarding and veterinary costs of animals from our area awaiting a new home whilst at the RSPCA Coventry animal home. We also provide a subsidised neutering scheme for owners on benefits as well as assisting when requested in the costs of veterinary assessments and treatments.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 09 Mai 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i 223678 RSPCA COVENTRY AND DISTRICT BRANCH
- 19 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
- 09 Mai 2011: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- RSPCA NUNEATON AND DISTRICT BRANCH (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.63k | £25.84k | £30.12k | £22.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.43k | £25.66k | £73.07k | £26.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 08 Mehefin 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 29 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 20 Gorffennaf 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 11 Medi 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 17 Medi 2008 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RSPCA BRANCH RULES EFFECTIVE 18 FEBRUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE BRANCH ARE TO PROMOTE THE WORK AND OBJECTS OF THE SOCIETY (ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (219099)), WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE AREA OF THE BRANCH, IN ACCORDANCE WITH THE POLICIES OF THE SOCIETY
Maes buddion
NUNEATON AND DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window