Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS BLACKPOOL AND NORTH LANCASHIRE BRANCH
Rhif yr elusen: 232252
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £591.78k | £494.13k | £846.40k | £882.54k | £908.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £666.42k | £638.41k | £631.48k | £668.24k | £702.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £95.74k | £58.84k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £291.12k | N/A | £628.27k | £613.27k | £645.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £208.12k | N/A | £142.50k | £175.63k | £144.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £86.30k | N/A | £72.23k | £85.06k | £100.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.07k | N/A | £3.40k | £8.57k | £18.06k | |
|
Incwm - Arall | £163 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £213.55k | N/A | £501.32k | £562.90k | £605.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £505.56k | N/A | £522.49k | £527.55k | £702.90k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £160.86k | N/A | £108.33k | £139.85k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.91k | N/A | £11.33k | £16.00k | £15.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £660 | £842 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.