Ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS BLACKPOOL AND NORTH LANCASHIRE BRANCH

Rhif yr elusen: 232252
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jane Cole Cadeirydd 23 July 2021
Dim ar gofnod
LINDA MARY PRUE Ymddiriedolwr 11 October 2024
Dim ar gofnod
Julie Howarth Ymddiriedolwr 11 October 2024
Dim ar gofnod
Steven Cleve Taylor-Royston Ymddiriedolwr 11 October 2024
Dim ar gofnod
Linda Bell Ymddiriedolwr 14 January 2022
Dim ar gofnod
Kathryn Anne Marney Ymddiriedolwr 24 June 2021
Dim ar gofnod
Rita Carr Ymddiriedolwr 05 July 2018
Dim ar gofnod