ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS LANCASHIRE EAST BRANCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the Branch are to promote kindness and prevent cruelty to animals. Our key aim is to find suitable homes for as many animals as possible, and provide proper care for those who have been mistreated or abandoned (we are not licensed to accept stray dogs!). The main activity for achieving our aim is the operation of an Animal Centre at Altham near Accrington.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Blackburn With Darwen
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 10 Ionawr 1969: Cofrestrwyd
- RSPCA LANCASHIRE EAST BRANCH (Enw gwaith)
- RSPCA - LANCASHIRE - EAST BRANCH (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amber Ruth Bentley | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Patricia Myra Fairclough | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Christina Joy Jonsson | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Gulshan Ayub | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
John Anthony Kilner | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
James Taylor | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Anthony John Freestone | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Philip Shanks | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Ying Tan | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Lianne O'Boyle | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Natallia Robertson | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
James French | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Dr David Martin West | Ymddiriedolwr | 21 August 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £350.66k | £586.27k | £348.88k | £561.58k | £329.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £465.85k | £428.20k | £439.21k | £399.70k | £518.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £60.84k | £20.84k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £469.02k | N/A | £369.40k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £56.95k | N/A | £134.75k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £59.99k | N/A | £57.08k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £309 | N/A | £356 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £220.10k | N/A | £273.14k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £372.77k | N/A | £361.37k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £55.43k | N/A | £38.33k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £20.21k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RSPCA BRANCH RULES EFFECTIVE 18 FEBRUARY 2009 as amended on 27 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE BRANCH ARE TO PROMOTE THE WORK AND OBJECTS OF THE SOCIETY [ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (219099)], WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE AREA OF THE BRANCH, IN ACCORDANCE WITH THE POLICIES OF THE SOCIETY.
Maes buddion
EAST LANCASHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Nearer Holker House Farm
Enfield Road
Accrington
BB5 6NN
- Ffôn:
- 01254231118
- E-bost:
- info@rspca-lancseast.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window