Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS - ROCHDALE AND DISTRICT BRANCH

Rhif yr elusen: 232257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £657.79k £705.46k £2.38m £850.85k £548.62k
Cyfanswm gwariant £696.18k £589.50k £615.25k £733.72k £915.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £136.34k £101.61k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £67.04k £40.95k £21.94k £46.69k £19.79k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £291.88k £366.84k £500.82k £475.58k
Incwm - Weithgareddau elusennol £21.25k £19.86k £17.02k £5.36k £1.91k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £166 £89 £1.80m £1.13k £3.07k
Incwm - Arall £569.33k £352.69k £173.63k £296.86k £48.27k
Incwm - Cymynroddion £67.04k £4.63k £0 £29.96k £1.10k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £301.31k £262.76k £273.43k £273.25k £482.23k
Gwariant - Ar godi arian £394.87k £326.74k £341.82k £460.47k £432.94k
Gwariant - Llywodraethu £14.59k £21.03k £23.32k £9.57k £24.32k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0