ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS - CUMBRIA WEST BRANCH
Rhif yr elusen: 232261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Payne | Cadeirydd | 27 June 2019 |
|
|
||||
Gregory Thomas Fisher | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Laura Chester | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Georgina Fisher | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Craig O'Neil | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Allyson Chester | Ymddiriedolwr | 06 June 2014 |
|
|
||||
Chris Gurney | Ymddiriedolwr | 20 September 2009 |
|
|
||||
David Eades | Ymddiriedolwr | 06 June 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.