ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS CUMBRIA NORTH AND EAST BRANCH
Rhif yr elusen: 232262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Mcmurdo | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Kathleen Richardson | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Ben Smith | Ymddiriedolwr | 24 June 2017 |
|
|
||||
Mrs S Graham | Ymddiriedolwr | 10 May 2015 |
|
|
||||
Louise Carruthers | Ymddiriedolwr | 12 June 2014 |
|
|
||||
LINDA MORROW | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|
||||
SUSAN SMITH | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|
||||
Anita Armstrong | Ymddiriedolwr | 10 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.