ymddiriedolwyr SMITH'S CIRENCESTER POOR CHARITY
Rhif yr elusen: 232383
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY HUGH CLARKE | Cadeirydd | 26 October 1998 |
|
|||||||||||||||||||||
Dr ROSALIND JENNIFER DOLTON | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|||||||||||||||||||||
Rev'd Canon Graham Edwin Morris | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|||||||||||||||||||||
ANTHONY GORDON FERRIS | Ymddiriedolwr | 04 August 2003 |
|
|
||||||||||||||||||||
RICHARD RANDOLPH MULLINGS | Ymddiriedolwr | 20 July 1998 |
|
|||||||||||||||||||||
JANE HELEN WINSTANLEY | Ymddiriedolwr | 20 July 1998 |
|
|
||||||||||||||||||||
DAWN ANN HOLLAND | Ymddiriedolwr | 20 July 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.