THE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA LIMITED

Rhif yr elusen: 232391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The principal activity of the LSO is the provision of a Symphony Orchestra for high quality musical performances, broadcasting and recordings and supporting this work with a music education programme designed to reach a wide range of people.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn ymddiriedolwr ac yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Mai 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • LSO (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sarah Quinn Cadeirydd 18 April 2023
THE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA ENDOWMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Beddy Ymddiriedolwr 08 April 2025
Dim ar gofnod
Amanda Truelove Ymddiriedolwr 18 April 2023
Dim ar gofnod
Daniel Jemison Ymddiriedolwr 18 April 2023
Dim ar gofnod
HHJ Anuja Dhir KC Ymddiriedolwr 18 April 2023
Dim ar gofnod
Stephen Doman Ymddiriedolwr 09 May 2022
Dim ar gofnod
Maxine Kwok Ymddiriedolwr 09 May 2022
Dim ar gofnod
Ben Thomson Ymddiriedolwr 09 May 2022
Dim ar gofnod
James Alexander Thomas Ymddiriedolwr 09 May 2022
SINFONIETTA PRODUCTIONS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Professor David Michael Gann CBE Ymddiriedolwr 14 October 2021
Dim ar gofnod
Janis Elizabeth Susskind Ymddiriedolwr 20 June 2019
Britten Pears Arts
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Angela Barnes Ymddiriedolwr 08 March 2019
Dim ar gofnod
Harriet Rayfield Ymddiriedolwr 08 March 2019
Dim ar gofnod
David Jackson Ymddiriedolwr 19 February 2018
Dim ar gofnod
DAME MARY MARSH Ymddiriedolwr 22 March 2017
Dim ar gofnod
JONATHAN MOULDS Ymddiriedolwr 12 April 2011
Dim ar gofnod
KATHRYN ALEXANDRA MCDOWELL Ymddiriedolwr
THE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA ENDOWMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HENRY WOOD HALL LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.61m £11.77m £21.11m £21.52m £21.11m
Cyfanswm gwariant £16.75m £12.24m £18.34m £21.13m £19.98m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £1.98m £1.98m £1.98m £2.00m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.20m £3.18m N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £6.12m £7.11m £7.88m £6.24m £7.72m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £653.00k £44.00k £450.00k £487.00k £426.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £8.12m £3.63m £10.34m £12.14m £9.85m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £8.00k £0 £1.00k £37.00k £55.00k
Incwm - Arall £1.71m £980.00k £2.44m £2.62m £3.06m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £2.53m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £14.93m £11.20m £17.19m £19.68m £18.39m
Gwariant - Ar godi arian £1.74m £1.04m £1.15m £1.45m £1.59m
Gwariant - Llywodraethu £58.00k £66.00k £61.00k £68.00k £68.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £81.00k £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Asedau hunan ddefnydd £1.84m £1.86m £2.42m £2.19m £2.25m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £2.01m
Cyfanswm asedau £7.22m £7.48m £9.04m £9.90m £8.17m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £2.97m £3.78m £3.15m £3.37m £2.64m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 01 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 01 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 23 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 23 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 01 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 01 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 07 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 07 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 04 Mehefin 2021 4 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 04 Mehefin 2021 4 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Barbican Centre
Silk Street
LONDON
EC2Y 8DS
Ffôn:
02073821116
E-bost:
admin@lso.co.uk