ymddiriedolwyr THE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA LIMITED
Rhif yr elusen: 232391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Quinn | Cadeirydd | 18 April 2023 |
|
|||||||
Daniel Jemison | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||||
HHJ Anuja Dhir KC | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||||
Amanda Truelove | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||||
Stephen Doman | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||||
Ben Thomson | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||||
James Alexander Thomas | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|||||||
Maxine Kwok | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||||
Professor David Michael Gann CBE | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||||
Janis Elizabeth Susskind | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|||||||
Harriet Rayfield | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||||
Angela Barnes | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||||
David Jackson | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||||
DAME MARY MARSH | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||||
RICHARD HARDIE | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||||
JONATHAN MOULDS | Ymddiriedolwr | 12 April 2011 |
|
|
||||||
KATHRYN ALEXANDRA MCDOWELL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.