THE SISTERS OF NOTRE DAME (OF NAMUR)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Sisters of Notre Dame are a group of religious women whose main aim is to contribute to the advancement of Roman Catholic religion by involvement in education, broadly conceived. This they do by formation of the young, various voluntary ministries, and support for educational and catechetical programmes and institutions. They are committed to the care of their aged, sick and infirm sisters.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£4,550,561
Roddion a chymynroddion | £3.76m | |
Weithgareddau elusennol | £6.44k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £239.07k | |
Arall | £542.07k |
Cyfanswm gwariant:
£4,239,411
Codi arian | £39.29k | |
Weithgareddau elusennol | £4.20m | |
Arall | £0 |
-£312,913 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £39.29k | |
Gwariant elusennol | £4.20m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £311.15k |
Pobl

100 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
- Cenia
- Congo
- De Affrica
- Nigeria
- Periw
- Yr Alban
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 04 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
- SISTERS OF NOTRE DAME (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sister Gail Taylor | Ymddiriedolwr | 15 August 2024 |
|
|
||||
Sister Elizabeth Brady | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Sister Catherine Mary Darby SND | Ymddiriedolwr | 15 August 2021 |
|
|
||||
Sister Margaret Walsh SND | Ymddiriedolwr | 15 August 2021 |
|
|
||||
The Notre Dame Trustee Co Limited | Ymddiriedolwr | 31 December 1953 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.34m | £3.26m | £4.00m | £3.28m | £4.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.31m | £4.83m | £4.18m | £4.15m | £4.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £9.17k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.10m | £3.02m | £3.40m | £2.77m | £3.76m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.14k | £17.99k | £18.34k | £18.05k | £6.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £230.75k | £215.97k | £219.70k | £253.41k | £239.07k | |
|
Incwm - Arall | £1.88k | £5.50k | £359.40k | £232.72k | £542.07k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £118.58k | £177.78k | £717.89k | £169.48k | £51.42k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.28m | £4.79m | £4.14m | £4.11m | £4.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £39.03k | £39.33k | £41.51k | £42.41k | £39.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.36k | £18.68k | £20.19k | £20.00k | £22.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £13.14k | £15.04k | £6.39k | £7.00k | £7.74k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.75k | £27.96k | £29.85k | £31.11k | £26.89k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £20.32m | £19.40m | £18.66m | £17.41m | £17.09m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £7.33m | £7.25m | £7.96m | £7.74m | £6.41m | |
|
Cyfanswm asedau | £606.47k | £991.25k | £1.64m | £1.97m | £2.61m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.15m | £1.82m | £1.89m | £1.82m | £807.43k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31 DECEMBER 1953, ORDER OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 6 JANUARY 2006 AND RESOLUTIONS OF 13 APRIL 2007 AND 31 AUGUST 2007.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION AND OF CHRISTIAN EDUCATION PARTICULARY AMONG THE CHILDREN OF THE POOR.
Maes buddion
ENGLAND AND WALES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sisters Of Notre Dame
The Provincialate
266 Woolton Road
Childwall
Liverpool
L16 8NF
- Ffôn:
- 01516650600
- E-bost:
- ukprov@sndden.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window