Hanes ariannol RHODES TRUST - PUBLIC PURPOSES FUND
Rhif yr elusen: 232492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.08m | £92.46m | £23.02m | £16.43m | £18.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.18m | £28.84m | £28.97m | £37.87m | £49.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.15m | £96.66m | £12.73m | £9.94m | £16.48m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £541.99k | £292.18k | £0 | £29.00k | £481.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.20m | £6.35m | £6.30m | £10.16m | £14.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £2.95m | £25.22m | £11.26m | £7.11m | £15.32m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.01m | £14.20m | £15.25m | £2.63m | £2.37m | |
|
Incwm - Arall | £125.48k | £184.17k | £0 | £784.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £27.06k | £0 | £101.15k | £174.77k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.25m | £25.14m | £25.47m | £34.13m | £44.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.94m | £3.70m | £3.50m | £3.74m | £5.44m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £146.29k | £62.92k | £72.00k | £57.00k | £95.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £60.72k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.08m | £1.25m | £1.69m | £1.89m | £1.76m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.