Hanes ariannol TRUSTEES OF THE FRANCISCAN SISTERS -MINORESS
Rhif yr elusen: 232532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £963.65k | £610.00k | £437.70k | £1.16m | £456.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £461.32k | £436.98k | £441.16k | £658.64k | £523.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £755.45k | £390.78k | N/A | £283.37k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £205.65k | £205.46k | N/A | £152.84k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £2.54k | £13.76k | N/A | £728.15k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £2.69k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £412.18k | £384.86k | N/A | £601.12k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £49.14k | £52.12k | N/A | £57.52k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.95k | £13.50k | N/A | £15.48k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £49.48k | £34.58k | N/A | £278.31k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £49.14k | £52.12k | N/A | £57.52k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.