CHARITY OF SIR EDWIN DURNING-LAWRENCE INCLUDING THE ROWSE BEQUEST

Rhif yr elusen: 232590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To give financial assistance to the poor and needy in the parish of St. Agnes. Cornwall

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024

Cyfanswm incwm: £12,017
Cyfanswm gwariant: £13,850

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cernyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • THE DURNING LAWRENCE TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
KEITH MARTIN LLB Cadeirydd
Dim ar gofnod
William Paul Colum Barry Ymddiriedolwr 25 November 2024
Dim ar gofnod
Malcolm Lewis Heard Ymddiriedolwr 29 November 2021
Dim ar gofnod
Diana Margaret Rodda Ymddiriedolwr 30 November 2020
MOUNT HAWKE MILLENNIUM GREEN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Anouska Andreou Ymddiriedolwr 30 November 2020
THE MITHIAN INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
Lindsay Turner Ymddiriedolwr 26 November 2018
Dim ar gofnod
MARTIN CADDY Ymddiriedolwr 12 March 2018
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER WHITWORTH DR Ymddiriedolwr 22 August 2013
Dim ar gofnod
GLYNIS ANN TEAGLE Ymddiriedolwr
ST AGNES LOCAL IMPROVEMENTS COMMITTEE
Derbyniwyd: Ar amser
HELEN LORRAINE BENNEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
KENNETH ANTHONY HUSBAND Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.27k £14.29k £14.37k £14.61k £12.02k
Cyfanswm gwariant £11.55k £4.50k £15.02k £19.50k £13.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 23 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 26 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 29 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 01 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Fern Hollow
Goonbell
ST. AGNES
TR5 0PH
Ffôn:
01872552685
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael