ymddiriedolwyr NEWPORT PLAYGOERS' SOCIETY
Rhif yr elusen: 232628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES PAUL REYNOLDS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Malcolm Ronald Davies | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Jack Guard | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Hugh Moelwyn-Hughes | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Michael John Ford | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Emma Louise McCarthy | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Stephen Charles Bissex-Williams | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
STUART PETER FOUWEATHER | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Susan Burgess | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Moira Mainwaring | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Alan Henshall | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
James Hywel Barrett | Ymddiriedolwr | 05 July 2019 |
|
|
||||
Catherine Morgan | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|
||||
Rebecca Phillips | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|
||||
LYNN FRANCES PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
||||
Jean Rosemary Rowe | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||
ELEANOR RUBY ASTON | Ymddiriedolwr | 15 July 2014 |
|
|
||||
ALAN TROTT | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.