THE PROVINCE OF GREAT BRITAIN OF THE INSTITUTE OF THE BROTHERS OF THE CHRISTIAN SCHOOLS (THE DE LA SALLE BROTHERS)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To facilitate education of and provide guidance to young people through schools, a retreat centre and local community work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£4,204,849
Roddion a chymynroddion | £1.01m | |
Weithgareddau elusennol | £283.11k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £82.74k | |
Buddsoddiadau | £1.00m | |
Arall | £1.83m |
Cyfanswm gwariant:
£2,939,894
Codi arian | £103.64k | |
Weithgareddau elusennol | £2.84m | |
Arall | £0 |
£127,651 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £103.64k | |
Gwariant elusennol | £2.84m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.26m |
Codi arian a Arall Gwariant | £103.64k | |
Gwariant elusennol | £2.84m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.39m |
Pobl

38 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Mai 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 310863 THE BASILDON CATHOLIC SCHOOLS TRUST
- 16 Mehefin 1964: Cofrestrwyd
- DE LA SALLE BROTHERS (Enw gwaith)
- THE LONDON PROVINCE OF THE INSTITUTE OF THE BROTHERS OF THE CHRISTIAN SCHOOLS (COMMONLY KNOWN AS THE DE LA SALLE BROTHERS) (Enw blaenorol)
- THE PROVINCE OF GREAT BRITAIN (COMMONLY KNOWN AS THE DE LA SALLE BROTHERS) (Enw blaenorol)
- THE PROVINCE OF GREAT BRITAIN OF THE INSTITUTE OF THE BROTHERS OF THE CHRISTIAN SCHOOLS (COMMONLY KNOWN AS THE DE LA SALLE BROTHERS) (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Br Patrick Hanlon | Cadeirydd | 29 June 2021 |
|
|
||||
REV BR MICHAEL CURRAN | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
REV BR NICHOLAS SELLORS | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
|||||
REV BR JAMES KILTY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
REV BR JOHN DEENEY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.24m | £2.42m | £2.18m | £2.43m | £4.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.59m | £3.48m | £4.14m | £3.66m | £2.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £616.82k | £827.11k | £568.16k | £833.74k | £1.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £44.45k | £85.05k | £37.51k | £49.63k | £82.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £251.13k | £114.05k | £107.46k | £213.44k | £283.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.14m | £1.32m | £1.05m | £796.60k | £1.00m | |
|
Incwm - Arall | £184.22k | £68.70k | £421.64k | £532.41k | £1.83m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £37.62k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.36m | £3.34m | £2.84m | £2.82m | £2.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £111.06k | £140.60k | £114.02k | £96.75k | £103.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.40k | £24.40k | £27.20k | £27.60k | £30.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £111.06k | £140.60k | £114.02k | £96.75k | £103.64k | |
|
Gwariant - Arall | £2.12m | £0 | £1.19m | £740.38k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.71m | £8.01m | £7.68m | £3.21m | £2.35m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £22.77m | £23.12m | £22.82m | £19.44m | £27.68m | |
|
Cyfanswm asedau | £5.82m | £842.31k | £440.53k | £12.92m | £840.03k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £16.16m | £15.81m | £13.91m | £13.73m | £7.65m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 24 JUL 1947 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 NOV 1987 AS AMENDED BY DEED DATED 17 MAY 1989 AS AMENDED BY DEED DATED 27 NOV 2000 AS AMENDED BY DEED DATED 29 JAN 2013 AS AMENDED BY DEED DATED 16 JUN 2014 AS AMENDED BY SCHEME DATED 02 MAY 2024
Gwrthrychau elusennol
CHARITABLE PURPOSES IN CONNECTION WITH THE ROMAN CATHOLIC RELIGION (FOR FURTHER DETAILS SEE DECLARATION OF TRUST).
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
140 BANBURY ROAD
OXFORD
OX2 7BP
- Ffôn:
- 01865311332
- E-bost:
- sharon@delasallebrothers.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window