Dogfen lywodraethu THE SOCIETY FOR THE RELIEF OF POOR CLERGYMEN
Rhif yr elusen: 232634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES AS REVISED ON 5 MARCH 1925, 3 MAY 1928, 21 MAY 1973, 10 JUNE 1983, 6 JUNE 1986, 30 SEPTEMBER 1998, 16 SEPTEMBER 1999, 19 SEPTEMBER 2000 AND 20 SEPTEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
RELIEF OF POOR, PIOUS, MINISTERS OF THE CHURCH OF ENGLAND, THE CHURCH IN WALES, THE CHURCH OF IRELAND AND THE SCOTTISH EPISCOPAL CHURCH, WHETHER CLERGY, DEACONESSES, OR ACCREDITED LAY WORKERS, OF GOOD CHARACTER, AND WHOSE MINISTRY ACCORDS FAITHFULLY WITH THE ARTICLES OF THE CHURCH OF ENGLAND.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ENGLAND, WALES, IRELAND AND SCOTLAND.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.