ymddiriedolwyr THE SOCIETY FOR THE RELIEF OF POOR CLERGYMEN
Rhif yr elusen: 232634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE VENERABLE Ian Leslie Stewart Watson | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev Cannon Jonathan Leitch Scamman | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Rev David John Eames | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Andrew Richard Thorburn MRICS FRNS | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Rev Adam Stewart Watson | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
||||
Rev Joseph Thomas Kinsella | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
||||
Rev Stephen Roy Burch | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Mrs Cathy Shearn | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
Rev Preb Graham Michael Cotter | Ymddiriedolwr | 06 June 2013 |
|
|
||||
Rev Martin William Hayward | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.