THE CHINESE OVERSEAS CHRISTIAN MISSION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Mission seeks to achieve its objectives mainily through the following activities: 1. Mission staff regularly are engaged in spreading the gospel through preaching and teaching in Chinese Churches and fellowships in the UK and Europe. 2. The Mission operates field visits, training thru Bible College and conferences.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Awstria
- Canada
- Denmarc
- Ffrainc
- Gibraltar
- Gogledd Iwerddon
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Hong Kong
- Hwngari
- Lwcsembwrg
- Malaysia
- Norwy
- Rwmania
- Sbaen
- Singapore
- Sweden
- Tsieina
- Unol Daleithiau
- Y Ffindir
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 03 Tachwedd 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1135892 THE CHINESE OVERSEAS CHRISTIAN MISSION
- 03 Mawrth 1965: Cofrestrwyd
- 03 Tachwedd 2023: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- COCM (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 11TH JANUARY 1961.
Gwrthrychau elusennol
TO PREACH THE CHRISTIAN RELIGION TO PEOPLE OF CHINESE RACE RESIDENT IN GREAT BRITAIN AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES AND TO ESTABLISH CHURCHES FOR CHINESE CHRISTIANS IN SUCH COUNTRIES.
Maes buddion
NATIONAL AND FOREIGN.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window