THE GUILD OF OUR LADY OF RANSOM

Rhif yr elusen: 232716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE GENERAL PURPOSE OF OUR GUILD IS THE FURTHERENCE AND EXTENSION OF THE CATHOLIC CHURCH THROUGHOUT ENGLAND AND WALES. OUR PRINCIPAL MEANS ARE THE APPRECIATION OF THE ENGLISH AND WELSH CATHOLIC HERITAGE THROUGH PILGRIMAGES AND PUBLICATIONS TOGETHER WITH THE CHARITABLE SUPPORT OF THE POOREST PARISHES IN OUR TWENTY-TWO DIOCESES, TOGETHER WITH THE ORDINARIATE OF OUR LADY OF WALSINGHAM.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £449,017
Cyfanswm gwariant: £445,852

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mawrth 1965: Cofrestrwyd
  • 10 Ebrill 1996: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE CATHOLIC CHURCH EXTENSION SOCIETY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mgr Jonathan Armitage Cadeirydd 28 October 2020
Dim ar gofnod
Fr Patrick Eddy Lea van der Vorst Ymddiriedolwr 10 September 2024
Dim ar gofnod
Fr Paschal Ikechukwu Uche Ymddiriedolwr 15 June 2024
Dim ar gofnod
Eileen Patricia Cole Ymddiriedolwr 22 October 2022
Dim ar gofnod
AIDAN PATRICK CHRISTIE KC Ymddiriedolwr 02 July 2012
Dim ar gofnod
Dr PETER RYDEN MA MSC Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
GREGORY FRANCIS MARIUS THOMAS WHEATLEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
VANESSA DONEGAN MA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £399.20k £311.45k £424.14k £402.34k £449.02k
Cyfanswm gwariant £148.95k £297.91k £378.82k £462.60k £445.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 24 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 24 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 27 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CLAUSE 16 OF 1933 CONSTITUTION
Gwrthrychau elusennol
THE INCOME TO BE AVAILABLE FOR THE GENERAL PURPOSES OF THE GUILD.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 19 Mawrth 1965 : Cofrestrwyd
  • 10 Ebrill 1996 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. MARGARET'S PRESBYTERY
79A BARKING ROAD
CANNING TOWN
LONDON
E16 4HB
Ffôn:
020 7476 4129