Hanes ariannol THE BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY
Rhif yr elusen: 232759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.77m | £20.24m | £21.51m | £23.04m | £23.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.61m | £21.31m | £17.54m | £19.89m | £26.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.86m | £12.00m | £16.20m | £14.32m | £12.87m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £247.00k | £250.00k | £218.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.93m | £7.01m | £3.97m | £6.57m | £9.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £206.00k | £215.00k | £225.00k | £231.00k | £251.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £736.00k | £980.00k | £1.11m | £1.95m | £961.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £202.00k | £217.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.92m | £2.97m | £6.49m | £5.06m | £3.37m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.93m | £18.47m | £14.55m | £17.05m | £23.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.68m | £2.85m | £2.99m | £2.85m | £2.97m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £166.00k | £219.00k | £130.00k | £166.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.58m | £3.95m | £4.58m | £4.05m | £5.03m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £51.00k | £77.00k | £110.00k | £135.00k | £116.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.