Hanes ariannol THE ENGLISH PROVINCE OF THE SISTERS OF SAINT JOSEPH OF ANNECY
Rhif yr elusen: 232835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.81m | £2.15m | £2.45m | £1.48m | £1.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.74m | £4.39m | £1.89m | £1.79m | £2.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.15k | £12.35k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.40m | £1.80m | £1.35m | £1.18m | £967.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £31.42k | £22.70k | £30.19k | £35.60k | £3.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £198.50k | £159.73k | £205.82k | £213.25k | £243.61k | |
|
Incwm - Arall | £185.69k | £167.33k | £872.77k | £46.90k | £452.47k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £170 | £340.32k | £11.21k | £2.19k | £1.45k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.70m | £4.35m | £1.84m | £1.74m | £2.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.94k | £44.90k | £50.23k | £53.95k | £40.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.93k | £20.26k | £24.06k | £25.35k | £15.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £77.37k | £111.55k | £21.76k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £34.94k | £44.90k | £50.23k | £53.95k | £40.72k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.