THE BEREAN FORWARD MOVEMENT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We seek to encourage the public to read the Bible themselves and make up their own minds about the Truth revealed within its pages. To do this we hold services, meetings, and classes, providing facilities and resources for the study of, and teaching from, the Scriptures, in accordance with our values.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hackney
- Swydd Gaerhirfryn
- Awstralia
- Canada
- Philipinas
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1157914 THE BEREAN PUBLISHING TRUST CIO
- 04 Awst 1969: Cofrestrwyd
- 19 Tachwedd 2017: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.17k | £47.84k | £52.56k | £54.98k | £59.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.00k | £69.25k | £69.66k | £64.87k | £69.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 14 Tachwedd 2015 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 22 Mawrth 2016 | 143 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 01 Tachwedd 2014 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 01 Tachwedd 2014 | 1 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 3RD APRIL 1944
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE AND ARRANGE FOR THE TEACHING AND OXPOSITION OF THE WORD OF GOD AND THE HOLDING OF SERVICES MEETINGS AND CLASSES FOR THE PURPOSE OF THE STUDY AND TEACHING OF THE HOLY SCRIPTURES AT WILSON STREET CHAPEL (NOW CALLED THE CHAPEL OF THE OPENED BOOK) OR ELSEWHERE, INACCORDANCE WITH THE FOUR BASIC TENETS SET OUT IN THE SCHEDULE TO THE DEED.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window