Hanes ariannol HOMES OF REST FOR OLD PEOPLE ALSO KNOWN AS RADCLIFFE MANOR HOUSE

Rhif yr elusen: 232858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £839.19k £913.20k £944.56k £860.90k £1.03m
Cyfanswm gwariant £795.86k £904.42k £882.21k £994.04k £1.09m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £129.20k £103.81k £180.64k £215.04k £211.10k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £111.48k £92.35k £20.12k £4.67k
Incwm o roddion a chymynroddion £9.91k £5.37k £5.37k £10.84k £7.53k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £81 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £826.93k £794.66k £845.35k £827.55k £1.01m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.34k £1.70k £1.41k £2.40k £4.55k
Incwm - Arall £0 £111.48k £92.35k £20.12k £4.67k
Incwm - Cymynroddion £0 £2.20k £4.15k £3.96k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £795.86k £904.42k £882.21k £994.04k £1.09m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £10.86k £9.87k £18.48k £38.61k £29.26k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £863.73k £955.43k £1.06m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0