Hanes ariannol THE CENACLE CHARITY
Rhif yr elusen: 232928
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £982.09k | £681.25k | £598.32k | £497.61k | £509.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £594.75k | £499.07k | £605.17k | £588.31k | £7.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £157.09k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.80k | £203.94k | £186.93k | N/A | £131.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £320.73k | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £315.17k | £307.41k | N/A | £268.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.80k | £1.73k | £174.96k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £58.89k | £162.13k | £103.99k | N/A | £103.85k | |
|
Incwm - Arall | £600.66k | £0 | £0 | N/A | £4.90k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £202.22k | £11.96k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £279.98k | £275.54k | £372.03k | N/A | £549.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £233.14k | N/A | £46.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.46k | £0 | £0 | N/A | £18.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £600 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.99k | £0 | £9.92k | N/A | £46.99k | |
|
Gwariant - Arall | £289.31k | £408.30k | £0 | N/A | £7.20m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.